2024年06月 - 現在 名古屋市都市計画審議会委員
2024年05月 - 現在 公益財団法人社会福祉振興・試験センター 介護福祉士国家試験委員
2022年05月 - 現在 名古屋市教育委員会子ども応援室チーム学校スーパーバイザー
2021年04月 - 現在 名古屋市社会福祉審議会委員
2020年04月 - 2022年03月 名古屋市立大学大学院医学研究科及び医学部付属病院医学系研究倫理審査委員会委員
2017年05月 - 2021年03月 公益財団法人社会福祉振興・試験センター社会福祉士国家試験委員
2019年04月 - 2020年03月 新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員
2017年04月 - 2020年03月 東京都大田区介護予防応援評価事業検討会委員
2017年12月 - 2018年02月 大田区蒲田地区地域包括支援センター運営受託法人選定委員会委員
2017年10月 - 2018年01月 大田区大森東地区地域包括支援センター運営受託法人選定委員会委員
2015年04月 - 2016年01月 東京都杉並区住まいのあり方審議会委員
2011年04月 - 2012年08月 焼津市第6期高齢者保健福祉計画・第5期介護保険事業計画策定委員
2011年04月 - 2012年03月 焼津市高齢者保健福祉計画推進協議会委員及び焼津市介護保険運営協議会委員
2009年01月 - 2011年03月 山形県知的障害者福祉協会研修委員会外部委員
2006年11月 - 2008年03月 長井市高齢者虐待防止連絡協議会委員